Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Labinot Grainca
Labinot Grainca
19841209-XXXX
Ta kreditupplysning
Grainca, Labinot är en man född den 9 december 1984 och är bosatt i Linköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Linkooperativet, ekonomisk förening
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Labinot Grainca har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-06
ASL Sanering Linköping AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-02-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Linkooperativet, ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Khalid Neshati
Styrelseledamot
Shorsh Neshati
Styrelseledamot
Labinot Grainca
Tillbaka till sidans topp