Org.nr: 556800-0151
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Lamrin, Christian Fredrik | 2024-03-01 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-03-01 |
Ordförande | Nykvist, Sven Olle | 2023-12-13 |
Styrelseledamot | Nykvist, Sven Olle | 2023-12-13 |
Styrelsesuppleant | Sandin Persson, Joel Christer | 2023-12-13 |
Ordförande | Enestad, Erika Kristina Viktoria | 2023-03-31 |
Styrelseledamot | Enestad, Erika Kristina Viktoria | 2023-03-31 |
Styrelsesuppleant | Sen, Erkan Hugo | 2023-03-31 |
Huvudansvarig revisor | Nordin, Bodil Marianne | 2022-09-30 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2022-09-30 |
Ordförande | Hildebrand, Dan Olofsson | 2022-03-22 |
Styrelseledamot | Hildebrand, Dan Olofsson | 2022-03-22 |
Ordförande | Anderson, Per Robert | 2022-02-04 |
Styrelseledamot | Anderson, Per Robert | 2022-02-04 |
Styrelseledamot | Navéus, Per Christer | 2022-02-04 |
Styrelseledamot | Bernstén, Carl Martin | 2022-02-04 |
Styrelsesuppleant | Anderson, Maria Elisabet | 2022-02-04 |