Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kurt Torbjörn Nordqvist
Kurt Torbjörn Nordqvist
19781003-XXXX
Ta kreditupplysning
Nordqvist, Kurt Torbjörn är en man född den 3 oktober 1978 och är bosatt i Trollhättan
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Dalby Sten & Anläggning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kurt Torbjörn Nordqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2023-11-04
Langeby Sten och Trädgård AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Dalby Sten & Anläggning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Nordqvist
Styrelsesuppleant
Boel Margareta Sjöström
Tillbaka till sidans topp