Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kurt Niklas Hedkvist
Kurt Niklas Hedkvist
19720228-XXXX
Ta kreditupplysning
Hedkvist, Kurt Niklas är en man född den 28 februari 1972 och är bosatt i Piteå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Centrala Buss i Norrbotten Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordbergs Buss & Resetjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordbergs Buss & Resetjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bussfastigheter i Norrbotten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Taps and AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Norrbottens Busstrafik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Norrbottens Busstrafik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordbergs Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordbergs Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordbergs Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordbergs Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bryggverket AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic Bus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Buss i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
This is how AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GinGin Piteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GinGin Piteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kurt Niklas Hedkvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-02
Garage BD AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Centrala Buss i Norrbotten Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Leif Stefan Drugge
Verkställande direktör
Leif Stefan Drugge
Styrelseledamot
Harry Hugo Granlund
Ordförande
Harry Hugo Granlund
Styrelsesuppleant
Carl Gunnar Andersson
Styrelseledamot
Kurt Niklas Hedkvist
Styrelseledamot
Sven Petter Vilhelm Hörvall
Huvudansvarig revisor
Anna Sofi Hellström
Styrelseledamot
John Johan Leonardo Åström
Styrelseledamot
Mats Linus Granberg
Styrelsesuppleant
Tony Sixten Johan Piippola
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Nordbergs Buss & Resetjänst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Niklas Hedkvist
Verkställande direktör
Kurt Niklas Hedkvist
Styrelsesuppleant
Eva Helena Hedkvist
Huvudansvarig revisor
Victor Per Erik Wiklund
Revisor
ERA Revisorer i Norr AB
Tillbaka till sidans topp
Bussfastigheter i Norrbotten AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Erik Falck
Styrelseledamot
Leif Stefan Drugge
Verkställande direktör
Leif Stefan Drugge
Styrelsesuppleant
Pär Rune Enberg
Styrelseledamot
Harry Hugo Granlund
Ordförande
Harry Hugo Granlund
Styrelseledamot
Kurt Niklas Hedkvist
Huvudansvarig revisor
Anna Sofi Hellström
Styrelseledamot
John Johan Leonardo Åström
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp