Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kurt Lennart Granqvist
Kurt Lennart Granqvist
19660624-XXXX
Ta kreditupplysning
Granqvist, Kurt Lennart är en man född den 24 juni 1966 och är bosatt i Bjurholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Golfab i Bjurholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kurt Lennart Granqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-24
Spöland-Vännfors ByaNät ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Golfab i Bjurholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Knut Henrik Daniel Helmersson
Ordförande
Knut Henrik Daniel Helmersson
Styrelseledamot
Hans Bernhard Mattsson
Extern firmatecknare
Monica Louise Enardsson
Styrelseledamot
Carl Ragnar Torbjörn Sundén
Styrelseledamot
Nils Göran Viktor Sigefelt
Styrelseledamot
Ester Inger Marianne Södermark
Styrelseledamot
Lars Ingvar Holmlund
Styrelseledamot
Kerstin Maria Elisabet Persson
Styrelsesuppleant
Ulf Johan Königsson
Styrelseledamot
Kurt Lennart Granqvist
Styrelsesuppleant
Leif Kenneth Strömberg
Tillbaka till sidans topp