Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kurt Filip Kaiserfeld Fonser
Kurt Filip Kaiserfeld Fonser
19920107-XXXX
Ta kreditupplysning
Kaiserfeld Fonser, Kurt Filip är en man född den 7 januari 1992 och är bosatt i Johanneshov
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Drivler AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kurt Filip Kaiserfeld Fonser har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-27
Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Drivler AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Filip Kaiserfeld Fonser
Styrelsesuppleant
Ramtin Massoumzadeh
Styrelseledamot
Caroline Ellinor Eriksson
Ordförande
Caroline Ellinor Eriksson
Tillbaka till sidans topp