Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kurt Arne Håkansson
Kurt Arne Håkansson
19410523-XXXX
Ta kreditupplysning
Kurt Arne Håkansson är en man född den 23 maj 1941. Han är folkbokförd i Helsingborg sedan 2023-03-24. Helsingborg ligger i Helsingborg kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Färghuset i Helsingborg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Färghuset i Helsingborg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Redux Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Redux Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alpyfors Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Trans Ten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WESTEXPO Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
WESTEXPO Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Johans Grill & Bar AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Novaprofil Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Westexpo dotter 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Westexpo Björkelund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hopkins Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Björkelund i Motala
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Skomakaren i Motala
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kurt Arne Håkansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-31
Alpyfors Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-08-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Färghuset i Helsingborg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Arne Håkansson
Ordförande
Kurt Arne Håkansson
Styrelseledamot
Hans Rickard Appelgren
Verkställande direktör
Hans Rickard Appelgren
Styrelsesuppleant
Åsa Marie Appelgren
Huvudansvarig revisor
Anders Magnus Jeppsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Redux Invest Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Arne Håkansson
Verkställande direktör
Kurt Arne Håkansson
Styrelsesuppleant
Johan Henrik Håkansson
Tillbaka till sidans topp
Alpyfors Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Arne Håkansson
Styrelsesuppleant
Johan Henrik Håkansson
Tillbaka till sidans topp