Org.nr: 556751-2099
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Flygelring, Frode Karl Magnus | 2024-09-06 |
Verkställande direktör | Flygelring, Frode Karl Magnus | 2024-09-06 |
Styrelseledamot | Widell, Magnus | 2023-10-04 |
Styrelseledamot | Bernstein Möller, Niclas | 2023-07-06 |
Styrelseledamot | Nilsson, Mikael Peter | 2023-07-06 |
Huvudansvarig revisor | Mast, Andreas Gunnar | 2022-08-31 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-08-31 |
Styrelsesuppleant | Svartborn, Hans Ulrik | 2021-12-17 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Mikael Peter | 2021-12-03 |