Org.nr: 556714-0420
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Klingenborg, Nils Ola | 2024-04-24 |
Styrelseledamot | Andersson, Maria Christina | 2024-04-24 |
Styrelseledamot | Klingenborg, Nils Ola | 2024-04-24 |
Styrelseledamot | Ekman Grönberg, Nina Ulrika | 2024-04-24 |
Huvudansvarig revisor | Franke, Anna Linnea | 2024-04-24 |
Extern verkställande direktör | Dahbo, Bengt Arne Marcus | 2023-12-07 |
Extern verkställande direktör | Falk, Bengt Nicklas | 2023-05-24 |
Styrelseledamot | Onnela, Markku Jalmari | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Smedberg, Maléne Elisabet | 2022-05-04 |
Huvudansvarig revisor | Renström, Hans Nicklas | 2021-10-09 |