Org.nr: 556766-8818
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Rejdnell, Lars Eric | 2024-07-16 |
Styrelseledamot | Jönsson Neckö, Birgitta Ros-Marie | 2023-10-27 |
Ordförande | Svensson Lundin, Maria Viola K | 2023-06-10 |
Styrelseledamot | Rosén Andersson, Elsa Sara Mimmi | 2023-06-10 |
Styrelseledamot | Lindlöf, Otto Fredrik | 2023-06-10 |
Styrelseledamot | Svensson Lundin, Maria Viola K | 2023-06-10 |
Styrelseledamot | Kratz, Maj Inger Kristina | 2023-06-10 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Lena Marianne | 2023-06-10 |
Styrelsesuppleant | Gustafsson, Kjell Eric Görgen | 2023-06-10 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Annika Michaela | 2023-06-10 |
Styrelsesuppleant | Lindberg, Ragnar Boyne Gordon | 2023-06-10 |
Lekmannarevisor | Ekman, Lars-Evert Allan | 2023-06-10 |
Lekmannarevisorssuppleant | Jonsson Perjos, Solveig Karin | 2023-06-10 |
Styrelsesuppleant | Norlander, Ann-Christin Sonja Anette | 2022-06-22 |
Lekmannarevisor | Andersson, Sture Jan Erik | 2021-11-05 |