Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person | MYMRM Eco Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | 1Office Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | V.V. Finance Consult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Bionordic Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidatorssuppleant | Cravon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | MEL SURVEY SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 228 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 244 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 246 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 245 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 247 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Valmis 248 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-02 |