Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-16 |