Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Uniting People Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Uniting People Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pellicano Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Issimo Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |