Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kristofer Ulf Anders Håde
Kristofer Ulf Anders Håde
19860315-XXXX
Ta kreditupplysning
Håde, Kristofer Ulf Anders är en man född den 15 mars 1986 och är bosatt i Hudiksvall
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Invotech Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bizsys AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bizsys AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Apptech 24 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
WHC Warehouse Check AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bayberry AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bayberry AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Workify Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KHDE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
KHDE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WFYAPP HOLDING AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JPHD AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Köpmanberget 2:30 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Köpmanberget 2:30 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Köpmanberget 2:30 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Easy Staff AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Easy Staff AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kristofer Ulf Anders Håde har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-24
Timekeeper Sweden AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Invotech Solutions AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stefan Adrianus Onkenhout
Verkställande direktör
Stefan Adrianus Onkenhout
Styrelseledamot
Anders Martin Askne
Ordförande
Anders Martin Askne
Styrelseledamot
Linda Marie Susanne Andersson
Styrelseledamot
Kristofer Ulf Anders Håde
Styrelsesuppleant
Pål Johan Andreas Ekbeck
Styrelsesuppleant
Anette Kristina Onkenhout
Revisor
Eva Susanne Lundholm
Tillbaka till sidans topp
Bizsys AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Eva Susanne Lundholm
Styrelsesuppleant
Linda Birgitta Håde
Styrelseledamot
Kristofer Ulf Anders Håde
Verkställande direktör
Kristofer Ulf Anders Håde
Tillbaka till sidans topp
Apptech 24 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Eva Susanne Lundholm
Styrelsesuppleant
Linda Birgitta Håde
Styrelseledamot
Kristofer Ulf Anders Håde
Tillbaka till sidans topp