Org.nr: 556876-1240
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Törnquist, Charlotte Anita Kerstin | 2024-04-16 |
Revisor | Tillström, Per Olof | 2022-10-25 |
Styrelsesuppleant | Ivarsson, Ingela Lise-Lotte | 2022-01-13 |
Styrelsesuppleant | Karlén, Cecilia Anna Marianne | 2022-01-13 |
Revisorssuppleant | Isaksson, Sven Anders | 2021-11-19 |