Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Recap Green Bond I AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Recap Green Bond I AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ReCap Solar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ReCap Energy Storage AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ReCap Solar Fund II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |