Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | ElfSund Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Södermalm Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Passionsfrukten 3 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | xbuild Building Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | ALFA Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | ALFA Development Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ElfSund Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | ALFA Parkering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | ALFA Limhamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |