Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Recap Energy AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Recap Energy AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ReCap Solar Fund IV AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ReCap Solar Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ReCap Solar Fund III AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |