Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Retail Innovation HTT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Detio Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ann-Sofi Ripstrand Fastighetsformedling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HTT RetailCloud AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Retail Innovation-RIIM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | RIKB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riekko Consulting & Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Riekko Consulting & Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Boardie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Boardie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2024-06-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |