Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Krister Elmgren
Krister Elmgren
19810312-XXXX
Ta kreditupplysning
Krister Elmgren är en man född den 12 mars 1981. Han är folkbokförd i Huddinge sedan 2019-10-16. Huddinge ligger i Huddinge kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Code Club AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Game Chest group AB (Publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Game Chest group AB (Publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LanPortal GLHF AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Solrosen Tullinge
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Äppelgården i Skälby
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Äppelgården i Skälby
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Gladögård
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Smultronlunden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Smultronlunden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Slottsliljan 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Slottsliljan 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Slottsliljan 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Slottsliljan 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Krister Elmgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-03-22
Bostadsrättsföreningen Fresta ängar
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-23
Bostadsrättsföreningen Slottsängen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Code Club AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Jan Olof Martin Hamberg
Styrelsesuppleant
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Ali Alex Ghafori
Revisor
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Game Chest group AB (Publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Jan Olof Martin Hamberg
Styrelseledamot
Krister Elmgren
Verkställande direktör
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Jihad Omeirat
Styrelseledamot
Ali Alex Ghafori
Ordförande
Ali Alex Ghafori
Styrelseledamot
Peyman Pournouri
Revisor
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
LanPortal GLHF AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Krister Elmgren
Styrelsesuppleant
Ali Alex Ghafori
Tillbaka till sidans topp