Org.nr: 559087-1447
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Albing, Roine Tobias | 2024-07-15 |
Styrelseledamot | Byhmer, Lars Gunnar Patrik | 2024-01-06 |
Extern verkställande direktör | Kindefält, Ulf Arne Stefan | 2023-10-02 |
Styrelseledamot | Fock, Jan Carl Georg | 2022-07-15 |
Styrelseledamot | Hjortblad, Per Uno | 2022-07-15 |