Org.nr: 556615-3531
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Björkdahl, Mats Roger | 2024-02-07 |
Styrelseledamot | Larsson, Inger Marie | 2023-12-03 |
Styrelseledamot | Whitlock, Ida Johanna | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Qvänsel, Hanna Katharina | 2022-09-22 |
Styrelsesuppleant | Danielsson, Gustaf Lars Johan | 2021-10-29 |
Styrelsesuppleant | Lillo Rivera, Catherine | 2021-10-23 |