Org.nr: 559311-4308
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Månsson, Inger Mimmi Charlotta | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Axelsson, Sofie Linnéa Elisabeth | 2023-12-17 |
Extern firmatecknare | Adner, Camilla Madeleine | 2023-03-04 |
Styrelseledamot | Djurdjevic, Daniel Nikola | 2022-08-25 |
Styrelsesuppleant | Djurdjevic, Slobodan | 2022-08-25 |