Org.nr: 559248-1211
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Saeed, Sameer | 2023-01-31 |
Styrelsesuppleant | Ahmed, Mohammad Taher | 2023-01-31 |
Styrelseledamot | Ahmed, Hamsa Taher | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Ali, Selma Mohamed | 2022-09-03 |
Styrelseledamot | Sayed Ibrahim, Sherifa | 2022-02-10 |