Org.nr: 556903-9356
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gustafsson, Hans Ingvar Fritiof | 2023-05-11 |
Styrelseledamot | Ivanov, Sergei | 2022-10-11 |
Styrelsesuppleant | Frank, Tommy Sigvard | 2022-10-11 |
Styrelseledamot | Rutkouski, Henadz | 2022-05-30 |
Likvidator | Brezén, Bo Richard Joakim | 2021-10-30 |