Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Köksal Kilic
Köksal Kilic
19800406-XXXX
Ta kreditupplysning
Kilic, Köksal är en man född den 6 april 1980 och är bosatt i Järfälla
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
TN Bygg Järfälla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Köksal Kilic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-03
SEROL AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-07-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
TN Bygg Järfälla AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Köksal Kilic
Styrelsesuppleant
Sümeyya Kilic
Revisor
Ricardo Enrique Olivares
Tillbaka till sidans topp