Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Knut Torbjörn Backe
Knut Torbjörn Backe
19670819-XXXX
Ta kreditupplysning
Backe, Knut Torbjörn är en man född den 19 augusti 1967 och är bosatt i Halmstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Torbac AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Knut Torbjörn Backe har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-23
Kranpoolen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Torbac AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Knut Torbjörn Backe
Styrelsesuppleant
Carl Henrik Thorbjörnsson
Tillbaka till sidans topp