Org.nr: 556910-9068
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Roseneld, Kåre Andreas | 2024-09-03 |
Extern verkställande direktör | Ribbeklint, Johan Gerhard | 2024-09-03 |
Styrelseledamot | Nilsson, Hans Staffan | 2023-09-30 |
Styrelsesuppleant | Brolin, Richard John Harald | 2023-09-30 |
Styrelsesuppleant | Nordling, Eva Katarina | 2022-07-05 |
Ordförande | Holmberg, Åsa Anna Erika | 2021-10-29 |
Styrelseledamot | Holmberg, Åsa Anna Erika | 2021-10-29 |