Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hillside Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-19 |