Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |