Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Klas Göran Mikael Norberg
Klas Göran Mikael Norberg
19700207-XXXX
Ta kreditupplysning
Klas Göran Mikael Norberg är en man född den 7 februari 1970. Han är folkbokförd i Spånga sedan 2022-05-09. Spånga ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
O.A.L.Studio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
O.A.L.Studio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fem D Konsulterna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fem D Konsulterna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fem D Konsulterna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Darlit Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fem D Teknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fem D Teknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fem D Konsulterna Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fem D Konsulterna Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fem D Konsulterna Projektstöd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fem D Konsulterna Projektstöd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fem D Konsulterna Projektstöd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mergruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mergruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mergruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fem D Konsulterna Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fem D Konsulterna Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fem D Konsulterna Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Edsbacka Rosteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Edsbacka Rosteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Entreprenadstöd i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Klas Göran Mikael Norberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-25
Qaizen Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
O.A.L.Studio AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Klas Göran Mikael Norberg
Verkställande direktör
Klas Göran Mikael Norberg
Styrelsesuppleant
Hans Anders Wilhelm Hvenare
Styrelsesuppleant
Per Stefan Olsson
Tillbaka till sidans topp
Fem D Konsulterna AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Klas Göran Mikael Norberg
Verkställande direktör
Klas Göran Mikael Norberg
Ordförande
Klas Göran Mikael Norberg
Styrelseledamot
Stefan Rikard Svall
Revisor
Eva Camilla Beijron
Styrelseledamot
Jacob Harald French Schneilinger
Tillbaka till sidans topp
Darlit Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Klas Göran Mikael Norberg
Styrelsesuppleant
Angelika Josefina Norberg
Tillbaka till sidans topp