Org.nr: 556842-9665
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Nielsen, Lars Braad | 2024-06-20 |
Styrelseledamot | Ogebjer, Pontus Christer Ludwig | 2024-06-20 |
Styrelseledamot | Nielsen, Lars Braad | 2024-06-20 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-20 |
Styrelseledamot | Wiman, Karin Matilda Maria | 2023-07-20 |
Ordförande | Fasting, Per Håkon | 2023-04-05 |
Styrelseledamot | Fasting, Per Håkon | 2023-04-05 |
Huvudansvarig revisor | Kullberg, Rolf Nicklas | 2022-11-23 |
Huvudansvarig revisor | Aspenblad, Björn Håkan | 2022-06-28 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-06-28 |
Extern verkställande direktör | Orselius, Helen Kristina | 2022-01-20 |