Org.nr: 556906-9163
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nilsson, Sven Peter | 2024-09-06 |
Styrelseledamot | Tigerhufvud, Lars Daniel Sugath | 2024-05-26 |
Styrelsesuppleant | Klasson, Göran Olov | 2024-05-26 |
Styrelseledamot | Tigerhufvud, Johanna | 2024-05-04 |
Styrelsesuppleant | Lindell, Liselotte Irene | 2023-08-19 |
Styrelsesuppleant | Karlsson Lindell, Elizabeth Lise L | 2022-01-13 |