Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Ulf Attesten
Kjell Ulf Attesten
19590217-XXXX
Ta kreditupplysning
Attesten, Kjell Ulf är en man född den 17 februari 1959 och är bosatt i Västra Frölunda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
PRORAP Handelsbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Ulf Attesten har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-03
Slutplattan HAVGI 117487 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PRORAP Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Kjell Ulf Attesten
Bolagsman
Rolf Martin Albert Ranebro
Bolagsman
Nils Göran Peterson
Bolagsman
Daniel Rolf Bertil Arkdal Ranebro
Tillbaka till sidans topp