Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Norr Holding i Kiruna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Norr Holding i Kiruna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trygg Respons AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | R&B Adventum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |