Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Ronny Sjögren
Kjell Ronny Sjögren
19490627-XXXX
Ta kreditupplysning
Sjögren, Kjell Ronny är en man född den 27 juni 1949 och är bosatt i Bjästa
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bygdsam Nätradalen ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Ronny Sjögren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-16
Tonys Sälj Secondhand AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bygdsam Nätradalen ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Ronny Sjögren
Styrelseledamot
Karl-Stefan Andersson
Styrelseledamot
Siv Ingegerd Sandberg
Styrelsesuppleant
Lars Göran Söderberg
Styrelseledamot
Olof Anton Häggström
Ordförande
Olof Anton Häggström
Styrelsesuppleant
Lars Ingemar Gerdin
Revisor
Lena Birgitta Kristoffersson
Styrelseledamot
Jan Guidon Birger Berggren
Styrelseledamot
Stig Göran Magnus Arnmark
Revisorssuppleant
Katarina Pia Hilberer
Styrelseledamot
Dick Ola Byström
Extern firmatecknare
Sofie Kristina Holmgren
Revisor
Ingrid Louise Byström
Styrelseledamot
Karin Josefin Larserud
Tillbaka till sidans topp