Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-09-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-24 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-19 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-07-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-14 |