Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Johan Söder
Kjell Johan Söder
19790325-XXXX
Ta kreditupplysning
Kjell Johan Söder är en man född den 25 mars 1979. Han är folkbokförd i Östersund sedan 2022-11-18. Östersund ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Drönare Östersund Inspektion Och Media AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Johan Söder har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-20
Reacting AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-02-07
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Drönare Östersund Inspektion Och Media AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Eva Margareta Söder
Styrelseledamot
Kjell Johan Söder
Tillbaka till sidans topp