Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kardanaxeln Drängsered AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kardanaxeln Drängsered AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KR Lerum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Vita magasinet | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Vita magasinet | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Kommanditbolaget Malön 1:101 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-09-26 |