Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Ingemar Ahlström
Kjell Ingemar Ahlström
19510210-XXXX
Ta kreditupplysning
Ahlström, Kjell Ingemar är en man född den 10 februari 1951 och är bosatt i Mölndal
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
K&A Service AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Ingemar Ahlström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-04
DRM Rivning & Sanering AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
K&A Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kjell Ingemar Ahlström
Styrelseledamot
Ulf Jan Gunnar Schmelter
Tillbaka till sidans topp