Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |