Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fredrik Mattsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Beck & Pollitzer Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bloc Tax Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-26 |