Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |