Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Svanefors Textil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | BREDUM Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Riddarfortet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Rolfos AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Landvetter Logistik Center 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Aéryne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lindon 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Edorase 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-07 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-31 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |