Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Åke Sandin
Kjell Åke Sandin
19511211-XXXX
Ta kreditupplysning
Kjell Åke Sandin är en man född den 11 december 1951. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2024-05-15. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Markanvändningskonsult Aktiebolaget Markon
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Markanvändningskonsult Aktiebolaget Markon
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Företagsekonomiska Institutet 1888 Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PBX Data Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PBX Data Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
B. Gullander Inter Paper Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
B. Gullander Inter Paper Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SQL, Form För Objekt och Relationsorienterade Produkter och Utbildning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SQL, Form För Objekt- Och Relations- orienterad Teknologi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
SQL, Form För Objekt- Och Relations- orienterad Teknologi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Abdera IT-Strategi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Toppvik förvaltning
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Torparen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Åke Sandin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2024-03-14
Bostadsrättsföreningen Björken 3
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-02
Café Stök AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Markanvändningskonsult Aktiebolaget Markon
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Åke Sandin
Ordförande
Kjell Åke Sandin
Styrelseledamot
Jan Stefan Sandin
Styrelseledamot
Emma Johanna Sandin Wahlström
Styrelseledamot
Lars Robert Sandin
Tillbaka till sidans topp
Företagsekonomiska Institutet 1888 Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Gustaf Wolrath
Styrelseledamot
Kjell Åke Sandin
Styrelseledamot
Susanne Jakobson
Styrelseledamot
Lena Yvonne Christina Snygg
Revisorssuppleant
Kerstin Anita Ericsson
Styrelseledamot
Bengt Hans-Erik Forsgren
Revisor
Bo Anders Christer Ericsson
Styrelseledamot
Leif Gunnar Persson
Ordförande
Leif Gunnar Persson
Styrelseledamot
Anders Göran Arpvall
Extern verkställande direktör
Per Stefan Carlberg
Tillbaka till sidans topp
PBX Data Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Åke Sandin
Ordförande
Kjell Åke Sandin
Styrelseledamot
Jan Stefan Sandin
Styrelseledamot
Emma Johanna Sandin Wahlström
Styrelseledamot
Lars Robert Sandin
Tillbaka till sidans topp