Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-12-18 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |