Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kjell Åke Kling
Kjell Åke Kling
19491102-XXXX
Ta kreditupplysning
Kling, Kjell Åke är en man född den 2 november 1949 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Surbrunnen 8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kjell Åke Kling har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-15
Slutplattan FANRO 114980 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-07
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Surbrunnen 8
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kjell Åke Kling
Styrelseledamot
Berndt Jan Erik Garå
Styrelseledamot
Kajsa Ehlmé Tange
Styrelseledamot
Amadeus Alexander Zancotti
Ordförande
Amadeus Alexander Zancotti
Tillbaka till sidans topp