Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vinterbladh Kapital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vinterbladh Kapital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AXT Bostadsbolag 9 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vinterbladh Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |