Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Arriva Jönköping Öst Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wellness & Sustainability at Fortuna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | RentSafe Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wellness & Sustainability at Helsingborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Xuruca Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-12 |