Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MAF Pump Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vatten och avloppsteknik i Helsingborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KNik Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-18 |